COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
慧正资讯:10月20日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)发布消息称,吕波先生因工作原因,已向中国石油提交辞呈,辞去中国石油董事及董事会健康、安全与环保委员会委员职务,该辞任即日生效。
徐文荣先生因工作变动原因,已向中国石油提交辞呈,辞去中国石油监事会主席、监事职务,该辞任即日生效。
与此同时,中国石油将推举吕波为股东代表监事候选人,后期如果进展顺利吕波将当选中国石油监事会主席、监事职务。
吕波简历
吕波,现任中国石油股份公司董事,同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理。
吕先生是高级经济师,硕士,在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。
2002年1月任中国海油集团人力资源部总经理。
2006年11月任中国海油集团总经理助理。
2007年11月任中国海油集团党组成员。
2008年10月兼任中国海油集团直属党委书记。
2010年4月任中国海油集团党组成员、副总经理。
2012年12月兼任中海油能源发展股份有限公司董事长。
2015年5月兼任中共中国海洋石油总公司党校校长。
2016年12月兼任海洋石油工程股份有限公司董事长、中海油田服务股份有限公司董事长。
2019年11月任中国石油集团党组成员、副总经理。
2020年3月起被聘任为中国石油股份公司董事。
徐文荣简历
1997年11月,任中国石油地球物理勘探局副局长;
1999年12月—2002年12月,任中国石油地球物理勘探局局长、党委副书记;
2002年12月—2004年01月,任中国石油东方地球物理勘探有限责任公司总经理、党委副书记;
2004年01月—2011年06月,任中国石油天然气集团公司总经理助理,其间兼任集团公司发展研究部主任、中油国际工程公司董事长等职;
2011年06月—2015年12月,任中国海运(集团)总公司党组成员、纪检组组长,其间兼任总公司副总经理、工会主席、党校校长、管理干部学院院长等职;
2016年01月—2016年11月,任中国石油天然气集团公司副总经理、党组成员;
2016年12月—2020年10月 ,任中国石油天然气集团公司副总经理、党组副书记。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com