COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
慧正资讯:8月17日,中国石油集团公司以视频会议形式宣布关于大庆石化公司、广东石化公司主要领导调整的决定。中国石油集团公司党组成员、副总经理、安全总监,股份公司总裁段良伟在主会场出席会议并讲话。会上,中国石油集团公司人事部副总经理李刚主持会议并宣读任免文件。
广东石化公司
康志军同志任广东石化公司党委委员、书记、总经理;免去陈俊豪同志的广东石化公司党委书记、委员、总经理职务,回炼油与化工分公司工作。
康志军简历
康志军,男,汉族,1966年4月生,籍贯黑龙江呼兰,1999年6月入党,1989年7月参加工作,大连理工大学工商管理专业研究生学历。
1985.09-1989.07 大庆石油学院石油加工专业学生。
1989.07-1993.05 大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间实习生。
1993.05-1996.04 大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员。
1996.04-2000.03 大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间副主任 (其间:1998.09-2000.03 大连理工大学工商管理专业学习,获工商管理硕士学位)。
2000.03-2001.04 中国石油大庆石化公司化工一厂调度室调度长。
2001.04-2004.04 中国石油大庆石化公司化工一厂副厂长。
2004.04-2005.03 中国石油大庆石化公司生产运行处副处长。
2005.03-2007.11 中国石油大庆石化公司炼油厂厂长、党委委员。
2007.11-2011.09 中国石油大庆石化公司炼油厂厂长、党委委员(整合)。
2011.09-2012.12 中国石油大庆石化公司副总经理、党委委员。
2012.12-2015.01 中国石油大庆石化公司副总经理、党委委员、安全总监。
2015.01-2017.07 中国石油大庆石化公司副总经理、党委委员。
2017.07-2017.09 中国石油大庆石化公司总经理、党委副书记。
2017.09-2018.10 大庆市委常委,中国石油大庆石化公司总经理、党委副书记。
2018.10-至今 大庆市委常委,中国石油大庆石化公司党委书记、总经理。
大庆石化公司
王一民同志任大庆石化分公司党委委员、书记、总经理,大庆石油化工有限公司执行董事、总经理;康志军同志任广东石化分公司党委委员、书记、总经理,免去其大庆石化分公司党委委员、书记、总经理,大庆石油化工有限公司执行董事、总经理职务。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com